Reports for Sören Reimers
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Sören Reimers
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004576186, Commercial Registry Office Aargau, (400)
ProLicense (Schweiz) GmbH, in Baden, CHE-210.115.278, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2019, Publ. 1004560161).
Statutenänderung:
14.02.2019.
Firma neu:
MBO Consultants GmbH.
Domizil neu:
Brunngasse 1, 5406 Baden. [Sreichung der Bestimmung über die Nebenleistungspflichetn] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grave, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Pembroke (MT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Reimers, Sören, deutscher Staatsangehöriger, in Wankendorf (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Dr. Stefan, von Landiswil, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 800 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: deutscher Staatsangehöriger, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Meyer, Beatrice, von Landiswil, in Baden, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1764005, Commercial Registry Office Aargau, (400)
ProLicense (Schweiz) GmbH, in Baden, CHE-210.115.278, Täfernstrasse 31, 5405 Baden-Dättwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.09.2014, 02.10.2014.
Zweck:
Beratung von Unternehmen im Rahmen von Audits, des Erwerbs, des Einsatzes und der Kostenoptimierungen von Hard- und Software;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 80'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 26.09.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Meyer, Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Grave, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Pembroke (MT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Reimers, Sören, deutscher Staatsangehöriger, in Wankendorf (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.