Reports for Lorenz Rebmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Lorenz Rebmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006019938, Commercial Registry Office Berne, (36)
wr4invest GmbH, in Burgdorf, CHE-304.288.913, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2014, S.0, Publ. 1817305).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rebmann, Lorenz, von Spiez, in Burgdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Christoph, von Burgdorf, in Burgdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1005683361, Commercial Registry Office Berne, (36)
Rebmann Elektro AG, in Burgdorf, CHE-107.181.877, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2013, S.0, Publ. 7041404).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Thomas, von Bürglen (UR), in Altdorf UR, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenker, Jürg, von Däniken, in Immensee (Küssnacht (SZ)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KMU Revipartner AG (CHE-239.600.206), in Luterbach, Revisionsstelle [bisher: KMU Revipartner AG (CH-260.3.000.375-2)];
Aebersold, Ralf, von Oberdiessbach, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaser, Daniel, von Langnau im Emmental, in Kleindietwil (Madiswil), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggimann, Thomas, von Sumiswald, in Oberönz (Herzogenbuchsee), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Gränicher, Christian, von Heimenhausen, in Lotzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rebmann, Lorenz, von Spiez, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005654877, Commercial Registry Office Berne, (36)
LT Bau AG, in Burgdorf, CHE-114.645.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2013, S.0, Publ. 7085614).
Statutenänderung:
09.01.2023.
Sitz neu:
Jegenstorf.
Domizil neu:
c/o KMU Treuhandpartner AG Jegenstorf, Bernfeldweg 13, 3303 Jegenstorf.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rebmann, Lorenz, von Spiez, in Burgdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Eggimann, Thomas, von Sumiswald, in Oberönz (Herzogenbuchsee), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].