Reports for Jürg Schenker
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Jürg Schenker
Holdings
Newest SOGC notifications: Jürg Schenker
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005808375, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
swisstech elektrokontrollen gmbh, in Basel, CHE-351.423.772, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2022, Publ. 1005604502).
Firma neu:
swisstech elektrokontrollen gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.06.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfründer, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Buus, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pejic, Martin, serbischer Staatsangehöriger, in Reinach (BL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abegg, Thomas Adrian, von Schaffhausen, in Hünenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüsler, Yannick, von Steinhausen, in Pfeffingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CKW Gebäudetechnik AG (CHE-106.838.806), in Luzern, Gesellschafterin, Liquidatorin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: CKW Conex AG (CHE-106.838.806) [ CH-100.3.021.424-0], Gesellschafterin, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung];
Schenker, Jürg, von Däniken, in Küssnacht (SZ), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005783235, Commercial Registry Office Graubünden
Soller - Partner Electro SA, in Lumnezia, CHE-392.656.405, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4299623).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zbinden, Daniel, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenker, Jürg, von Däniken, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cavegn, Robert, von Lumnezia, in Domat/Ems, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Cavegn-Lechmann, Toja, von Lumnezia, in Domat/Ems, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Caviezel, Dominic, von Lumnezia, in Obersaxen Mundaun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gafner, Deborah, von Beatenberg, in Oberkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005683361, Commercial Registry Office Berne, (36)
Rebmann Elektro AG, in Burgdorf, CHE-107.181.877, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2013, S.0, Publ. 7041404).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Thomas, von Bürglen (UR), in Altdorf UR, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenker, Jürg, von Däniken, in Immensee (Küssnacht (SZ)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KMU Revipartner AG (CHE-239.600.206), in Luterbach, Revisionsstelle [bisher: KMU Revipartner AG (CH-260.3.000.375-2)];
Aebersold, Ralf, von Oberdiessbach, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaser, Daniel, von Langnau im Emmental, in Kleindietwil (Madiswil), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggimann, Thomas, von Sumiswald, in Oberönz (Herzogenbuchsee), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Gränicher, Christian, von Heimenhausen, in Lotzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rebmann, Lorenz, von Spiez, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].