Reports for Luc Pierre Mayor
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Luc Pierre Mayor
Holdings
Newest SOGC notifications: Luc Pierre Mayor
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005598754, Commercial Registry Office Valais, (600)
Chronosports S.A., bisher in Ecublens (VD), CHE-105.718.849, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 18.04.2012, Publ. 6642728).
Statutenänderung:
26.10.2022.
Sitz neu:
Zermatt.
Domizil neu:
Unterer Mattenweg 5, 3920 Zermatt.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herausgabe und den Vertrieb in der Schweiz und im Ausland, insbesondere von Büchern und Zeitschriften, jede Art von Event- und Reiseorganisation sowie alle Beratungs- und Dienstleistungen im Informatikbereich (insbesondere Erstellung von Websites und Multimedia-Terminals). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 21.02.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [bisher: Selon déclaration du 21 février 2012, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.]. Die Identifikationsnummer CH-550-1022487-7 wird durch die Handelsregisternummer (IDE/UID) CH-105.718.849 ersetzt. [bisher: L'identification sous le numéro CH-550-1022487-7 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-105.718.849.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubois du Nilac, Sylviane, von La Côte-aux-Fées, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayor, Luc Pierre, von Pully, in Zermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Ray, Luc, in Vex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].