Reports for Surya Rangwani
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Surya Rangwani
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004506458, Commercial Registry Office Zurich, (20)
WORLDWIDE INDEPENDENT NETWORK ASSOCIATION, in Kloten, CHE-105.669.257, Verein (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2017, Publ. 3475827).
Statutenänderung:
24.01.2018.
Zweck neu:
Zweck der WIN Vereinigung ist die Erstellung eines globalen Logistik-Netzwerks von unabhängigen Speditionsunternehmungen auf der ganzen Welt in Form einer Non-Profit Organisation.
Die WIN Vereinigung hat folgende Ziele:
a) Förderung und Entwicklung von Geschäftsmöglichkeiten in der globalen Speditionsbranche zu gemeinsamen Nutzung der Mitglieder und zur Wahrung ihrer gemeinsamen Interessen;
b) Steigerung der Marktwahrnehmung und des Wachstums der WIN Vereinigung und deren Mitglieder;
c) Vertretung der Mitgliederinteressen;
d) Sicherstellung einer effizienten und effektiven Dienstleistung;
e) Fördern von Geschäftsbeziehungen unter den Mitgliedern;
f) Koordination und Förderung gemeinsamer Projekte und Weiterentwicklung;
g) Schutz der finanziellen Sicherheit der Mitglieder.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kahraman, Selmin, türkische Staatsangehörige, in Istanbul (TR), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rangwani, Surya, indischer Staatsangehöriger, in Mumbai (IN), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cheung, Matthew, chinesischer Staatsangehöriger, in Hongkong (HK), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3475827, Commercial Registry Office Zurich, (20)
WORLDWIDE INDEPENDENT NETWORK ASSOCIATION, in Kloten, CHE-105.669.257, Verein (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2013, Publ. 1082275).
Statutenänderung:
10.01.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leon, Singkit, amerikanischer Staatsangehöriger, in Los Angeles (CA, US), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hsu, Pei-Chieh, taiwanischer Staatsangehöriger, in Taipei (TW), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maier, Alberto, deutscher Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Abouzeid, Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Beirut (LB), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rangwani, Surya, indischer Staatsangehöriger, in Mumbai (IN), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kahraman, Selmin, türkische Staatsangehörige, in Istanbul (TR), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.