Reports for Ludovic Frédéric Rais
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Ludovic Frédéric Rais
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005641774, Commercial Registry Office Graubünden
IMMO AND SPORT INVEST SA, finora in Neuchâtel, CHE-428.581.698, società anonima (Nr. FUSC 40 del 27.02.2020, Pubbl. 1004840741).
Statuti modificati:
20.12.2022.
Nuova sede:
Brusio.
Nuovo recapito:
Li Geri 115, 7744 Campocologno.
Nuovo scopo:
Lo scopo della società è l'acquisto, la vendita, la gestione, l'amministrazione e la conduzione di partecipazioni in tutte le società o imprese, in particolare nei settori immobiliare e sportivo, ad esclusione di tutte le operazioni soggette alla LAFE. Come pure il commercio di beni di lusso e il commercio di autoveicoli, motocicli, natanti ed aeromobili. La società può svolgere qualsiasi attività finanziaria, commerciale o industriale, mobiliare o immobiliare, direttamente o indirettamente connessa al suo scopo;
creare filiali o consociate in Svizzera e all'estero;
partecipare a qualsiasi impresa direttamente o indirettamente collegata al suo scopo;
concedere prestiti o garanzie a società controllate, azionisti o terzi.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni agli azionisti avvengono per lettera o per e-mail agli indirizzi indicati nel libro delle azioni. Con dichiarazione del 18.10.2018 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. [finora: Selon déclaration du 18.10.2018, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.]. Questa società era iscritta finora in lingua francese. Su richiesta della società verrà iscritta in lingua italiana.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Rais, Ludovic, da Delémont, in Genève, membro, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Compagnoni, Davide, cittadino italiano, in Lugano, membro, con firma individuale.
Publication number: 3344179, Commercial Registry Office Valais, (626)
Etcaetera SA, précédemment à Neuchâtel, CHE-252.001.539, société anonyme (No. FOSC 224 du 17.11.2016).
Statuts originaires:
10.07.2013.
Modification des statuts:
25.01.2017.
Nouveau siège:
Grimisuat.
Nouvelle adresse:
Rue de l'Etang 34, 1971 Grimisuat.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: convocation à l'assemblée générale par écrit et toute autre communication par écrit, par fax ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rais, Ludovic, de Delémont, à Genève, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
d'Eysmond, Julien, ressortissant français, à Grimisuat, administrateur unique, avec signature individuelle. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].