Reports for Roland Primus
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Roland Primus
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006019119, Commercial Registry Office Graubünden
Primus & Partner GmbH, in Vaz/Obervaz, CHE-109.366.198, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2024, Publ. 1005970626).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysi, Christoph, von Buchs (AG), in Vaz/Obervaz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Primus, Roland, von Lommis, in Vaz/Obervaz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Wermuth Primus, Claudia, von Signau und Lommis, in Vaz/Obervaz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1005970626, Commercial Registry Office Graubünden
Primus & Partner GmbH, in Vaz/Obervaz, CHE-109.366.198, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005523170).
Statutenänderung:
19.02.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen und Personen in den Bereichen Kommunikation, Strategie, Netzwerk und IT sowie die Ausübung von Aktivitäten im Sportbereich;
die Gesellschaft bezweckt ferner den Erwerb, das Halten und den Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Primus, Roland, von Lommis, in Vaz/Obervaz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Gysi, Christoph, von Buchs (AG), in Vaz/Obervaz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Wermuth Primus, Claudia, von Signau und Lommis, in Vaz/Obervaz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Signau und Lommis, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00].
Publication number: HR02-1005542790, Commercial Registry Office Graubünden
Skischule Nova GmbH, in Vaz/Obervaz, CHE-108.425.119, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2014, S.0, Publ. 1705439).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Primus, Roland, von Lommis, in Lenzerheide/Lai (Vaz/Obervaz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mountain Wonderland Investment AG (CHE-328.369.229), in Vaz/Obervaz, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00;
Zäch, Oliver, von Luzern, in Vaz/Obervaz, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Zäch, Liset, von Luzern, in Vaz/Obervaz, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.