Reports for Guido Prehn
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Guido Prehn
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005590942, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Auerbach Holding AG, in Zürich, CHE-400.802.473, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2022, Publ. 1005520345).
Statutenänderung:
12.10.2022.
Firma neu:
Eraneos Beta AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Eraneos Beta SA) (Eraneos Beta Ltd).
Domizil neu:
Andreasstrasse 11, 8050 Zürich.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grieder, Calvin, von Basel, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biri, Kurt, von Zürich, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prehn, Guido, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thiel, Dr. Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vaterlaus, Oliver, von Winterthur, in Nürensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Euler, Robin, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schiller, Uwe, von Schwerzenbach, in Schwerzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005586128, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Eraneos Holding AG, in Zürich, CHE-205.544.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2022, Publ. 1005584146).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grieder, Calvin, von Basel, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biri, Kurt, von Zürich, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prehn, Guido, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thiel, Dr. Wolfang, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vaterlaus, Oliver, von Winterthur, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rath, Alexander, von Kriens, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005294220, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kohlspitz Holding AG, in Zürich, CHE-158.272.817, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2018, Publ. 4068769).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prehn, Guido, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grieder, Calvin, von Basel, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.