Reports for Christoph Pöschl
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christoph Pöschl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005863408, Commercial Registry Office Zug, (170)
River Hospitality GmbH, in Risch, CHE-267.987.040, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2022, Publ. 1005594799).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Stefan, von Zürich, in Rheinfelden, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pöschl, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Kriens, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Bloch, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Stein (AG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Heitzler, Manuela, deutsche Staatsangehörige, in Kleinkems (DE), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005858021, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Josephine River Services GmbH, in Basel, CHE-113.847.822, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2022, Publ. 1005518716).
Domizil neu:
Nauenstrasse 63, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Straubhaar, Robert, von Thun, in Muttenz, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchmüller, Daniel, von Basel, in Holziken, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Strengelbach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Bloch, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Stein (AG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Liestal, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pöschl, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Kriens, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cuk, Marko, von Aesch (BL), in Kaiseraugst, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Heitzler, Manuela, deutsche Staatsangehörige, in Kleinkems (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005594799, Commercial Registry Office Zug, (170)
River Chefs GmbH, in Risch, CHE-267.987.040, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2022, Publ. 1005575975).
Statutenänderung:
21.09.2022.
Firma neu:
River Hospitality GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(River Hospitality Sàrl) (River Hospitality LLC).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pöschl, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Kriens, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Bloch, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Stein (AG), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Ammann, Stefan, von Zürich, in Rheinfelden, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchmüller, Daniel, von Basel, in Holziken, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cuk, Marko, von Aesch (BL), in Kaiseraugst, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.