Reports for Markus Plüss
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Plüss
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006125493, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AGROLA AG, in Winterthur, CHE-105.854.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2024, Publ. 1006016162).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Franco, Giuseppe Luigi, von Flawil, in Neftenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plüss, Markus, von Basel, in Liestal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmelz, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pruneddu, Marta, von Kilchberg (ZH), in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pargätzi, Jann, von Arosa, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Keller, Josef Balthasar, von Nürensdorf, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005139255, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AGROLA AG, in Winterthur, CHE-105.854.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 27.11.2020, Publ. 1005032933).
Statutenänderung:
16.03.2021.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 800'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirsig, Ferdinand, von Solothurn, in Bellach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Consoni, Christian, von Horn, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cedrini, Italo Riccardo, italienischer Staatsangehöriger, in Steinmaur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häberli, Florian, von Münchenbuchsee, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Florian, von Andwil (SG), in Sirnach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pauli, Joel Louis, von Schwarzenburg, in Kriegstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stihl, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Dachsen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Martin, von Grosshöchstetten, in Wohlen bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurlinden, Daniel, von Wiedlisbach, in Oberbipp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bitterli-Elmer, Felix, von Rüttenen, in Dägerlen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Durussel, Frank, von Valbroye, in Poliez-Pittet, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Seigneux, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frisano, Claudio, von Neuenhof, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moos, Edwin, von Schongau, in Schänis, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pargätzi, Jann, von Arosa, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Plüss, Markus, von Basel, in Liestal, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scelzo, Saverino, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schurr, Raphael, von Hauptwil-Gottshaus, in Allschwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3280911, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AGROLA AG, in Winterthur, CHE-105.854.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2016, Publ. 3110257).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossenbacher, Kaspar, von Trachselwald, in Wohlen bei Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plüss, Markus, von Basel, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pargätzi, Jann, von Arosa, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.