Reports for Jean-Claude Plüss
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jean-Claude Plüss
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004847379, Commercial Registry Office Zurich, (20)
TX Group AG, in Zürich, CHE-105.836.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2020, Publ. 1004799599).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biasella, Sonja, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boselli, Marco, von Zürich, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Canonica, Marco, von Corticiasca, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dunkel, Daniel, von Kilchberg ZH, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eckstein, Ulrich, von Zürich und Wigoltingen, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mahjoub, Karim, von Lausanne, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Michael, von Glarus Süd, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mora, Stéphane, von Hérémence, in Eclépens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mosimann Tanner, Jürg, von Signau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Sascha, von Laufen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plüss, Jean-Claude, von Murgenthal, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reymond, Serge, von L'Abbaye, in Chardonne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutishauser, Arthur, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffner, Andreas, von Buus, in Oftringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Robin, von Bargen SH, in Seuzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tappeiner, Marcel, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmer, Christoph, von Basel, in Ennetbaden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abbt, Stefan, von Zürich, in Islisberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schiess, Caroline, von Herisau, in Zufikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lamunière, Pierre, von Genève, in Préverenges, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Epalinges];
Richter, Konstantin, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in en im Allgäu (DE)].
Publication number: 969475, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Tamedia AG, in Zürich, CH-020.3.925.711-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2013, Publ. 7212434).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Comfriends SA, in Lausanne (CH-660.2.220.998-8), gemäss Fusionsvertrag vom 10.04.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 2'306'830.60 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 572'639.78 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kämmerling, Lisa, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chresta, Gian-Pieder, von Domat/Ems, in Hüttwilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Michael, von Glarus Süd, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutishauser, Arthur, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zucker, Alain, von Wettswil am Albis, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Orel, Didier, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plüss, Jean-Claude, von Murgenthal, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.