Reports for Erich Pfäffli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Erich Pfäffli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004981177, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Spitex Verein Mittleres Tösstal, in Turbenthal, CHE-110.070.600, Verein (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2017, S.0, Publ. 3297157).
Name neu:
Spitex Verein Mittleres Tösstal in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.06.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfäffli, Erich, von Signau, in Turbenthal, Präsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwyter, Heinz Markus, von Galgenen, in Turbenthal, Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5986214, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pensionskasse BonAssistus, in Volketswil, CH-020.7.000.300-1, Stiftung (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2010, S. 28, Publ. 5511092).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfäffli, Erich, von Signau, in Turbenthal, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattmann, Wolfgang, von Bichelsee-Balterswil, in Bichelsee-Balterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Dominik, von Untersiggenthal, in Gipf-Oberfrick, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burri, Stefan, von Rapperswil-Jona, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Ute, von Schneisingen, in Otelfingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Zimmermann, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Weiningen ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 3632640, Commercial Registry Office Zurich, (20)
REWE Schweiz Beteiligungs Holding AG, in Volketswil, CH-020.3.003.233-6, Erwerb und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2006, S. 18, Publ. 3493612).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfäffli, Erich, von Signau, in Turbenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Daniel, von Winterthur, in Hedingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer-Walti, Sonja, von Zürich und Dürrenäsch, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Elfriede, von Ehrendingen, in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.