Reports for Heinz Markus Schwyter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Heinz Markus Schwyter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005924326, Commercial Registry Office Berne, (36)
goCaution AG, in Bern, CHE-226.557.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2023, Publ. 1005840753).
Statutenänderung:
15.12.2023. 22.12.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Aktien neu:
20'000 Namenaktien zu CHF 50.00 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 50.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 22.12.2023 wird das Aktienkapital durch Vernichtung von 10'000 Namenaktien zu CHF 50.00 auf CHF 0.00 herabgesetzt. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 22.12.2023 Forderungen von total CHF 500'000.00 verrechnet, wofür 10'000 Namenaktien zu CHF 50.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwyter, Heinz, von Galgenen, in Turbenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Imholz, Stéphane Michel, von Altdorf (UR), in Epalinges, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005761205, Commercial Registry Office Berne, (36)
goCaution AG, in Bern, CHE-226.557.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2020, Publ. 1004894378).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwyter, Heinz, von Galgenen, in Turbenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005353955, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Fixify AG, in Winterthur, CHE-339.862.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 18.09.2020, Publ. 1004981037).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Righetti, Marc, von Klingnau, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beeler, Dieter Oliver, von Arth, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwyter, Heinz Markus, von Galgenen, in Turbenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedli, Bastian Peter, von Rüegsau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili, Christoph, von Weisslingen, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].