Reports for Anton Peter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Anton Peter
Holdings
Newest SOGC notifications: Anton Peter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1004817977, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Waldheim Liegenschaften AG, in Willisau, CHE-262.520.634, Hauptgasse 12, 6130 Willisau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.01.2020.
Zweck:
Erwerb, Entwicklung, Überbauung, Verwaltung und Veräusserung von Immobilien sowie Erbringung aller damit zusammenhängenden Beratungen und Dienstleistungen;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt nach ihrer Gründung, von Anton Peter, von Willisau, in Willisau, die Grundstücke Nrn. 71, 76, 4015, 4016, 4062, 4063 und 4064, alle GB Willisau-Stadt, sowie die Grundstücke Nrn. 381, 790, 994, 995, 1782, 1783 und 7005, alle GB Willisau-Land, zum Preise von höchstens CHF 4'455'100.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 17.01.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Peter, Edith, von Willisau, in Luzern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler-Peter, Monika, von Willisau, in Willisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Anton, von Willisau, in Willisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Stephan, von Willisau, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Thomas, von Willisau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6109218, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Peter Uhren + Optik AG, in Willisau, CH-100.3.008.809-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2009, S. 12, Publ. 5049650).
Domizil neu:
Hauptgasse 12, 6130 Willisau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Anton, von Willisau, in Willisau, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Peter-Schwegler, Marlis, von Willisau, in Willisau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler-Peter, Monika, von Willisau und Schwaderloch, in Willisau, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Peter, Stephan, von Willisau, in Moskau (RU), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5049650, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Peter Uhren + Optik AG, in Willisau, CH-100.3.008.809-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2006, S. 12, Publ. 3201118).
Statutenänderung:
27.05.2009.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlage und Sachübernahme sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlage- und Übernahmevertrag vom 15.05.1979 und Bilanz per 30.09.1978 übernahm die Gesellschaft von der bisherigen Einzelfirma 'Anton Peter', in Willisau-Stadt, sämtliche Aktiven (ausgenommen Liegenschaften und liegende Schulden) von CHF 252'801.-- und sämtliche Passiven von CHF 130'172.25. Vom Aktivenüberschuss und Übernahmepreis von CHF 122'628.75 wurden CHF 100'000.-- ans Grundkapital angerechnet.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albisser-Treuhand, in Littau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Anton, von Willisau, in Willisau, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Willisau-Land, in Willisau-Stadt];
Peter-Schwegler, Marlis, von Willisau, in Willisau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Willisau-Land, in Willisau-Stadt].