Reports for Cédric Dominique Perlet
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Cédric Dominique Perlet
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4011639, Commercial Registry Office Zug, (170)
Talentia Software Switzerland AG, in Zug, CHE-186.189.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2017, Publ. 3910237).
Domizil neu:
Gubelstrasse 24, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perlet, Cédric, von Bonfol, in Pully, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Von Canal, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Omnés ép. Chaine, Viviane, französische Staatsangehörige, in Lacanau (FR), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kempter, Michael, von Raperswilen, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzli, Patrick, von Sursee, in Sempach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3910237, Commercial Registry Office Zug, (170)
Talentia Software Switzerland AG(Talentia Software Switzerland SA), in Zug, CHE-186.189.713, c/o LacMont AG, Hofstrasse 1A, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.11.2017.
Zweck:
Erwerb, Halten, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen und Wertschriften aller Art im In- und Ausland, insbesondere von Beteiligungen an Unternehmen im Bereich des Handels und des Vertriebes von EDV Software;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 20.11.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Perlet, Cédric, von Bonfol, in Pully, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Von Canal, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3843641, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
BMF Group AG, in Flums, CHE-484.638.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 20.12.2012, Publ. 6987072).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruix, Cédric, französischer Staatsangehöriger, in La Chapelle-Rambaud (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perlet, Cédric, von Bonfol, in Pully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Semmens, Guy, britischer Staatsangehöriger, in Verbier (Bagnes), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weise, Dr. Frank-Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sollinger, Hans-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Heidenheim an der Brenz (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.