Reports for Sonia Verena Kerime Paspaley
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Sonia Verena Kerime Paspaley
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7059714, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
PMG Holding AG, in Lachen, CH-130.0.002.525-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2006, S. 15, Publ. 3220418).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Durrer, Dr. Robert, von Kerns, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paspaley, Sonia Verena Kerime, von Küsnacht ZH, in Cullen Bay (AU), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gäfgen, Sonia Verena Kerime, in Küsnacht ZH];
Gäfgen, Ingrid Rosa, deutsche Staatsangehörige, in Lachen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6993442, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
GASTU AG, in Lachen, CH-020.3.909.632-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2007, S. 15, Publ. 3793990).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gäfgen, Ingrid, deutsche Staatsangehörige, in Lachen SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küsnacht ZH, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Paspaley, Sonia Verena Kerime, von Küsnacht ZH, in Cullen Bay (AU) , Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gäfgen, Sonia, in Küsnacht ZH, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fuchs, Peter, von Sargans, in Rapperswil-Jona, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Altendorf].
Publication number: 6625298, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Brönnimann AG, Blechbearbeitung, in Oberengstringen, CH-020.3.903.982-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2011, S. 0, Publ. 6464154).
Statutenänderung:
16.03.2012.
Firma neu:
BrönnImmo AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Verkauf und die Verwaltung von Immobilien im Inland und Ausland sowie den Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Peter, von Sargans, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Itin, Markus Arnold, von Adlikon, in Hedingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gäfgen, Ingrid Rosa, deutsche Staatsangehörige, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gäfgen, Sheila Stephanie Ulrike, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paspaley, Sonia Verena Kerime, von Küsnacht ZH, in Cullen Bay, Darwin NT (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.