Reports for Markus Arnold Itin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Arnold Itin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7142662, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Brönnimann AG, Blechbearbeitung, in Oberengstringen, CH-020.3.037.723-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2012, Publ. 6889088).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Itin, Markus Arnold, von Adlikon, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Müller, Adrian, von Münchenbuchsee, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6625298, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Brönnimann AG, Blechbearbeitung, in Oberengstringen, CH-020.3.903.982-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2011, S. 0, Publ. 6464154).
Statutenänderung:
16.03.2012.
Firma neu:
BrönnImmo AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Verkauf und die Verwaltung von Immobilien im Inland und Ausland sowie den Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Peter, von Sargans, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Itin, Markus Arnold, von Adlikon, in Hedingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gäfgen, Ingrid Rosa, deutsche Staatsangehörige, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gäfgen, Sheila Stephanie Ulrike, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paspaley, Sonia Verena Kerime, von Küsnacht ZH, in Cullen Bay, Darwin NT (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6625360, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Brönnimann AG, Blechbearbeitung, in Oberengstringen, CH-020.3.037.723-5, Kirchweg 129, 8102 Oberengstringen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.03.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer industriellen Blechbearbeitung, sowie Erwerb, Verwaltung und Verwertung von einschlägigen Patent- und Lizenzrechten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Brönnimann AG, Blechbearbeitung (neu: BrönnImmo AG), in Oberengstringen, nämlich den Geschäftsbereich Blechbearbeitung, gemäss Vertrag vom 16.03.2012 und Übernahmebilanz per 30.09.2011, wonach die übernommenen Aktiven CHF 1'729'360.70 und die übernommenen Passiven CHF 909'780.79 betragen, wofür 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 319'579.91 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Gäfgen, Dr. Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Lachen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Itin, Markus Arnold, von Adlikon, in Hedingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fuchs, Peter, von Sargans, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Würth Treuhand AG (CH-020.3.929.057-9), in Zürich, Revisionsstelle.