Reports for Massimo Paris
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Massimo Paris
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2580539, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verband Schweizerische Türenbranche, in Bachenbülach, CHE-104.034.926, Verein (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2012, Publ. 6561832). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paris, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Rafz, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Jim, von Fischbach, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6595268, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 49 vom 09.03.2012 publizierten TR-Eintrag Nr. 8449 vom 06.03.2012. Keller Zargen AG, in Elgg, CH-020.3.020.761-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 09.03.2012, S. 0, Publ. 6586976).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paris, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Rafz, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6586976, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Keller Zargen AG, in Elgg, CH-020.3.020.761-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2009, S. 28, Publ. 4890768).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Martin, von Schongau, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Paris, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Rafz, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchhaltungs- und Treuhand AG Altstätten SG (CH-320.3.013.457-9), in Altstätten, Revisionsstelle [bisher: Buchhaltungs- und Treuhand AG Altstätten SG].