Reports for Rocco Parente
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rocco Parente
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006035680, Commercial Registry Office Zug, (170)
Mechel International Holdings GmbH, in Baar, CHE-109.385.824, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2023, Publ. 1005838976).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spielmann, Oliver, von Bottmingen, in Männedorf, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parente, Rocco, italienischer Staatsangehöriger, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1006035681, Commercial Registry Office Zug, (170)
Mechel Trading AG, in Baar, CHE-112.691.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2024, Publ. 1005947476).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spielmann, Oliver, von Bottmingen, in Männedorf, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parente, Rocco, italienischer Staatsangehöriger, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005204064, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ECOCAFE DACH AG, in Zürich, CHE-338.794.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2018, Publ. 1004496112).
Statutenänderung:
26.05.2021.
Firma neu:
RPOS Group AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(RPOS Group Ltd.).
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Waren aller Art, insbesondere im Bereich Lebensmittel sowie haushalts- und küchennahen Produkten, sowie der Betrieb von Laden- und Gastronomielokalitäten. Weiter bezweckt die Gesellschaft den Erwerb, die Verwaltung und kommerzielle Verwertung von Marken, Patenten und Lizenzen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Currat, Yves, von Granges (Veveyse), in Pully, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Parente, Rocco, italienischer Staatsangehöriger, in Cham, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spielmann, Oliver M., von Bottmingen, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten].