Reports for Josef Nyfeler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Josef Nyfeler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6693884, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Nyfag AG, in Binningen, CH-280.3.914.244-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2010, S. 6).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hans Müller Treuhand (CH-280.1.913.357-1), in Reinach BL, Revisionsstelle;
Sommerhalder, Esther, von Basel und Gondiswil, in Matran, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nyfeler, Josef, von Gondiswil, in Binningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyfeler-Früh, Matthias, von Binningen, in Binningen, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Senn, Christine Sylvia, von Basel, in Binningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hans Müller Treuhand AG (CH-280.3.015.454-9), in Reinach BL, Revisionsstelle;
Thüring, Stefan, von Ettingen, in Laufen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 5819944, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Nyfag AG, in Binningen, CH-280.3.914.244-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2005, S. 5, Publ. 3028544).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyfeler, Josef, von Gondiswil, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Nyfeler, Joseph];
Senn, Dr. Andreas Peter, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberwil BL];
Hagmann Wiederkehr, Eveline, von Basel und Dietikon, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Hagmann-Wiederkehr, Eveline, in Basel];
Nyfeler-Früh, Matthias, von Binningen, in Binningen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Nyfeler-Früh, Mathis, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2];
Anderegg, Markus, von Hasliberg, in Dittingen, mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2 [bisher: in Binningen].
Publication number: 3050964, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Personalvorsorgestiftung der Nyfag AG, in Binningen, CH-280.7.914.035-6, Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG, Stiftung (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2004, S. 4, Publ. 2531588).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Nyfag AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Nyfag AG, Wassergrabenstrasse 1, 4102 Binningen. Die Aufsichtsbehörde hat der Auflösung der Stiftung mit Verfügung vom 13.09.2005 zugestimmt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Speiser, Dominic, von Basel, in Muttenz, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates];
Mathys, Hanspeter, von Binningen, in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator mit Dominic Speiser [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Nyfeler, Josef, von Gondiswil, in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator mit Dominic Speiser [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Nyfeler, Mathis, von Binningen, in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator mit Dominic Speiser [bisher: Mitglied des Stiftungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].