Reports for Hugo Nuss
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hugo Nuss
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004799351, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dextra Rechtsschutz AG, in Zürich, CHE-443.232.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2019, Publ. 1004766677).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dick, Kathrin Patrizia, von Grossaffoltern, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Howald, Patrik, von Thörigen, in Knonau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nuss, Hugo, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3848353, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dextra Versicherungen AG, in Zürich, CHE-370.643.831, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2017, Publ. 3839921).
Statutenänderung:
19.10.2017.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb jeder Art von Versicherungen, ausgenommen die Lebensversicherung, sowie die damit verbundene Beratung. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, wobei der Betrieb von versicherungsfremden Geschäften ausgeschlossen ist.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre sowie Einberufungen von Generalversammlungen erfolgen durch einmalige Publikation im SHAB und durch elektronische oder schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dähler, Peter, von Appenzell, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nuss, Hugo, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinmann, Lukas, von Zürich, in Hedingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfaff, Dieter, von Wettswil am Albis, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3263155, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dextra Rechtsschutz AG, in Zürich, CHE-443.232.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2015, Publ. 2488071).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vontobel, Sandra, von Müntschemier, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Niklaus, Sandra];
Buchs, Daniel, von Jaun, in Widen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dähler, Peter, von Appenzell, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nuss, Hugo, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dick, Kathrin Patrizia, von Grossaffoltern, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Czeszak, Nadja Franzisca, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Dr. Alexander Claudio, von Münchwilen TG, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.