Reports for Rolf Peter Nüesch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rolf Peter Nüesch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005480653, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
SnowCliff AG, bisher in Bubikon, CHE-103.276.007, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2019, Publ. 1004639420).
Statutenänderung:
19.04.2022.
Sitz neu:
Altishofen.
Domizil neu:
c/o ait Schweiz AG, Industriepark, 6246 Altishofen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Martin, von Schwellbrunn, in Elgg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marder, Thomas Ernst, von Frauenfeld, in Herdern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giger, Markus, von Nesslau, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nüesch, Rolf, von Balgach, in Oberkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004460971, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
ait Schweiz AG, in Altishofen, CHE-101.261.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2017, Publ. 3699287).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Wyl, Michèle, von Gersau, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nüesch, Rolf, von Balgach, in Oberkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4052399, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Pensionskasse Heineken Switzerland, in Luzern, CHE-109.395.573, Stiftung (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2017, Publ. 3922137).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nüesch, Rolf, von Balgach, in Oberkirch, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Fabiana, von Erstfeld, in Zürich, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gloggner, Philipp Andreas, von Meggen, in Horw, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.