Reports for Corneli Notter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Corneli Notter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 999111, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Raiffeisenbank Böttstein Genossenschaft, in Böttstein, CHE-105.776.775, Genossenschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2012, Publ. 6733426).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Notter, Corneli, von Boswil, in Böttstein, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Daniel, von Zürich, in Rietheim, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Raiffeisenbank Böttstein, in B ö t t s t e i n , Betrieb von Bankgeschäften usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 170 vom 01.09.2000, S. 5981).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Notter, Corneli, von Boswil, in Böttstein, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bankleiter];
Goepfert, Alex M., von Winterthur, in Böttstein, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bankleiter-Stellvertreter];
Melliger, Franz, von Aristau, in Wohlenschwil, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüdisühli, René, von Sennwald, in Leuggern, Mitglieder der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Raiffeisenbank Böttstein, in Böttstein, Betrieb von Bankgeschäften usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.1995, S. 2732).
Statutenänderung:
14.03.1997.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Beschränkte Nachschusspflicht bis höchstens CHF 8`000.- pro Genossenschafter.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Obrist, Hildegard, von Leibstadt, in Böttstein, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frei, Esther, von Buchs AG, in Leuggern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jacobi, Peter, von Klingnau, in Döttingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stalder, Franz, von Sumiswald, in Döttingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Notter, Corneli, von Boswil, in Böttstein, Bankleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Verwalter];
Goepfert, Alex M., von Winterthur, in Böttstein, Bankleiter-Stellvertreter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Verwalter Stellvertreter].