Reports for Kim Moller Nielsen
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Kim Moller Nielsen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6705740, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Sydbank (Schweiz) AG, in St. Gallen, CH-320.3.051.999-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2012, Publ. 6579194).
Firma neu:
Sydbank (Schweiz) AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Sydbank (Schweiz) SA en liquidation) (Sydbank (Schweiz) Ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.05.2012 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o PricewaterhouseCoopers AG , Kornhausstrasse 26, 9001 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
König, Dr. Thomas, von Grub AR, in Grub AR, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Georg, von Rothenthurm, in Wittenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hansen, Anja, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stojanovic, Dragana, von St. Gallen, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gregersen, Jorn, dänischer Staatsangehöriger, in Niederteufen (Teufen AR), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Tabitha, von Ramsen, in Rorschach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Willi, Jürg, von Gais, in St. Gallen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nielsen, Kim Moller, dänischer Staatsangehöriger, in Flensburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Slongo, Dr. Urban, von Herisau, in St. Gallen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Althaus, Werner, von Langnau im Emmental, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
PricewaterhouseCoopers AG (CH-320.9.045.078-2), in St. Gallen, Liquidatorin.
Publication number: 6414876, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 201 vom 17.10.2011, S. 0, publizierten TR-Eintrags Nr. 9257 vom 12.10.2011. Sydbank (Schweiz) AG, in St. Gallen, CH-320.3.051.999-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2011, S. 0, Publ. 6379482).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nielsen, Kim Moller, dänischer Staatsangehöriger, in Flensburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6379482, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Sydbank (Schweiz) AG, in St. Gallen, CH-320.3.051.999-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2011, S. 0, Publ. 6330994).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Norholm, Allan, dänischer Staatsangehöriger, in Kolding (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nielsen, Kim Moller, dänischer Staatsangehöriger, in Flensburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.