Reports for Joël Niederhauser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Joël Niederhauser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004737640, Commercial Registry Office Berne, (36)
Blaues Kreuz Schweiz, in Bern, CHE-223.160.822, Verein (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2018, Publ. 4380443).
Statutenänderung:
22.06.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederhauser, Joël, von Liestal, in Liestal, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmerli, Alice, von Aarburg, in Allschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPB Revision AG (CHE-210.556.079), in Köniz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, Matthias, von Schüpfheim, in Bern, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moser, Markus Jonathan, genannt Mark, von Rüderswil, in Köniz, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlisberger, Daniel, von Langnau im Emmental, in Reisiswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
T + R AG (CHE-105.857.623), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle;
Neeser, Michael, genannt Mike, von Zofingen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Neeser, Michael].
Publication number: 3830157, Commercial Registry Office Berne, (36)
Blaues Kreuz Schweiz, in Bern, CHE-223.160.822, Verein (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2016, Publ. 3100815).
Statutenänderung:
24.06.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stettler, Alfred, von Bolligen, in Renens VD, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Genna, Gian Sandro, von Wyssachen, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoller, Michael, von Grindelwald, in Wabern (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeller, Kaspar Matthias, von Basel, in Toffen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederhauser, Joël, von Liestal, in Liestal, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Felder, Matthias, von Schüpfheim, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Focking, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Veron, Malika, französische Staatsangehörige, in Worb, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rochat, Didier, von L'Abbaye, in Neuchâtel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1241899, Commercial Registry Office Berne, (36)
Blaues Kreuz Schweiz, in Bern, CHE-223.160.822, Lindenrain 5, 3012 Bern, Verein (Neueintragung).
Fusion:
Der Verein entsteht aus der Kombinationsfusion des Vereins 'Blaues Kreuz der deutschen Schweiz' (CHE-106.088.181), in Bern, und des nicht im Handelsregister eingetragenen Vereins 'Blaues Kreuz Prävention und Gesundheitsförderung', in Bern. Aktiven von CHF 1'457'061.00 und Fremdkapital von CHF 96'301.12 des Vereins 'Blaues Kreuz der deutschen Schweiz' sowie Aktiven von CHF 542'369.63 und Fremdkapital von CHF 285'811.81 des Vereins 'Blaues Kreuz Prävention und Gesundheitsförderung' gehen gemäss Fusionsvertrag vom 21.06.2013 und Fusionsbilanzen per 31.12.2012 auf den übernehmenden Verein über. Die Mitglieder der übertragenden Vereine werden zu Mitgliedern des übernehmenden Vereins.
Statutendatum:
26.10.2013.
Zweck:
Das Blaue Kreuz Schweiz setzt sich gemeinsam mit den Mitgliedern als soziales Werk auf Basis christlicher Grundwerte auf dem Gebiet der ganzen Schweiz für Prävention, Gesundheitsförderung, Beratung und Nachsorge ein. Durch gesellschaftliches Engagement leistet es einen Beitrag zur Bekämpfung des Missbrauchs von Alkohol und anderen Suchtmitteln, sowie zur Vermeindung und Linderung der daraus entstehenden Folgen. Es koordiniert, bündelt und unterstützt die konkreten Angebote der Mitglieder. Die Arbeit des Blauen Kreuzes Schweiz orientiert sich an anerkannten fachlichen Konzepten und am aktuellen Wissensstand. Sie basiert auf dem christlichen Glauben sowie auf der Solidarität mit den Betroffenen. Grundlage seiner Tätigkeit bildet das Leitbild..
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Beiträge der öffentlichen Hand, Zuwendungen von Dritten, Erträge aus Veranstaltungen und Sammlungen, Erträge aus Vermögenswerten, Abgeltungen für erbrachte Leistungen und für Angebotsnutzung, Einnahmen aus Geschäftsaktivitäten, Vermögensverzehr.
Eingetragene Personen:
Hadorn, Philipp, von Forst-Längenbühl, in Gerlafingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stettler, Alfred, von Bolligen, in Renens VD, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmerli, Alice, von Aarburg, in Allschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoller, Michael, von Grindelwald, in Wabern (Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederhauser, Joël, von Liestal, in Liestal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Genna, Gian Sandro, von Wyssachen, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eglin, Hans, von Känerkinden, in Sissach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPB Treuhand AG (CHE-114.063.208), in Köniz, Revisionsstelle.