Reports for Michael Neeser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Michael Neeser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004994677, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Lungenliga Aargau, in Aarau, CHE-112.865.898, Verein (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2020, Publ. 1004825267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matter, Claudia, von Wolfwil, in Birrwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vielemeyer, Thomas Heinrich, von Basel, in Bättwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neeser, Michael, genannt Mike, von Zofingen, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004988900, Commercial Registry Office Berne, (36)
Blaues Kreuz Schweiz, in Bern, CHE-223.160.822, Verein (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2020, Publ. 1004937272).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neeser, Michael, genannt Mike, von Zofingen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hadorn, Philipp, von Forst-Längenbühl, in Gerlafingen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004737640, Commercial Registry Office Berne, (36)
Blaues Kreuz Schweiz, in Bern, CHE-223.160.822, Verein (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2018, Publ. 4380443).
Statutenänderung:
22.06.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederhauser, Joël, von Liestal, in Liestal, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmerli, Alice, von Aarburg, in Allschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPB Revision AG (CHE-210.556.079), in Köniz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, Matthias, von Schüpfheim, in Bern, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moser, Markus Jonathan, genannt Mark, von Rüderswil, in Köniz, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlisberger, Daniel, von Langnau im Emmental, in Reisiswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
T + R AG (CHE-105.857.623), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle;
Neeser, Michael, genannt Mike, von Zofingen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Neeser, Michael].