Reports for Walter Niederberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Walter Niederberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Coop Ostschweiz, in G o s s a u S G, Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Interessen ihrer Mitglieder als Verbraucher, Genossenschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.1999, S. 4832).
Statutenänderung:
24.04.2000.
Fusion:
Die Genossenschaft übernimmt die Coop Winterthur, in Winterthur, durch Fusion. Aktiven von CHF 194'076'915.- und Passiven von CHF 194'076'915.- (inkl Reserven) der Coop Winterthur gehen gemäss Fusionsvertrag vom 22.10.1998 und Fusionsbilanz per 01.01.2000 durch Universalsukzession auf die Genossenschaft über.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rentsch, Max, von St. Gallen, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dörig, Hanspeter, von Appenzell, in Muolen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Frei, Max, von Herisau, in Waldkirch, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hinder, Karl, von Wilen bei Wil, in Lenggenwil (Niederhelfenschwil), mit Kollektivprokura zu zweien;
Jeker, Josef, von Mümliswil-Ramiswil, in Herisau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Käser, Peter, von Oberflachs, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lusti, Heinz, von Nesslau, in Speicherschwendi (Speicher), mit Kollektivprokura zu zweien;
Mathei, Manfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Amriswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mathys, Kurt, von Koppigen BE, in Bichwil (Oberuzwil), mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller-Knüsel, Walter, von Boswil, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Strübi, Niklaus, von Uzwil, in Niederstetten (Uzwil), mit Kollektivprokura zu zweien;
Niederberger, Walter, von Wolfenschiessen, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maissen, Hans, von Sumvitg, in Bonaduz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Herny, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Peter, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flammer, Heinz, von Bischofszell, in Bischofszell, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gloor, Peter, von Neuhausen am Rheinfall, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber, René, von Kirchberg SG, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Peter, von Weinfelden, in Kreuzlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knecht, Maria, von Braunau, in Eschlikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Riediker, Gerhard, von Rorbas, in Rorbas, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ernst, Hans, von Luthern, in Rickenbach bei Wil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Forster, Ivo, von Berneck, in Gaiserwald, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stamm, Heinrich, von Schleitheim, in Mett-Oberschlatt (Schlatt TG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Veit, Bruno, von Schwanden GL, in Wil SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ebneter, Leo, von Häggenschwil, in Lömmenschwil (Häggenschwil), Stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Sturzenegger, Karl, von Reute AR, in Steinach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gossau SG].
Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Coop Hostellerie AG, in B a s e l, Betrieb des Hotels Bellevue usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.1998, S. 4757).
Firma neu:
Coop Hostellerie AG in Liquidation. Auflösung der Gesellschaft durch Generalversammlung vom 31.08.1999.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Venetz, Andreas, von Stalden VS, in Domat/Ems, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bontognali, Livio, von Poschiavo, in Gossau SG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Niederberger, Walter, von Wolfenschiessen, in Chur, Mitglied und Sekretär und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Coop Hostellerie AG, in Basel, Betrieb des Hotels Bellevue usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 13.05.1997, S. 3204).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Fred, von Oberentfelden und Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Hans Peter, von St. Stephan, in Ettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Venetz, Andreas, von Stalden VS, in Domat/Ems, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bontognali, Livio, von Poschiavo, in Gossau SG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederberger, Walter, von Wolfenschiessen, in Chur, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.