Reports for Gotthard Alois Neurauter
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gotthard Alois Neurauter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005534871, Commercial Registry Office Zug, (170)
Gilbarco-Olymp AG, in Baar, CHE-102.979.715, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2022, Publ. 1005523999).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neurauter, Gotthard Alois, österreichischer Staatsangehöriger, in Mötz (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3441301, Commercial Registry Office Zug, (170)
Gilbarco-Olymp GmbH, bisher in Bülach, CHE-115.177.234, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2009).
Statutenänderung:
28.02.2017.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Oberneuhofstrasse 5, 6340 Baar.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauenstein, David Walter, von Tegerfelden, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Neurauter, Gotthard Alois, österreichischer Staatsangehöriger, in Mötz (AT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2948400, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GILBARCO (SUISSE) AG, bisher in Volketswil, CH-020.3.910.404-4, Herstellung und Vertrieb von Brennern und Wärmeapparaturen und deren Bestandteile sowie von mechanischen Einrichtungen für den Verkauf von Oelprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2004, S. 20, Publ. 2309794).
Statutenänderung:
7.07.2005.
Sitz neu:
Illnau-Effretikon.
Domizil neu:
Im Riet 7, 8308 Illnau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bergamin, Liliane, von Amden, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herrero, Luis, von Uzwil, in Volketswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Adank, Hans-Peter, von Wartau und Zürich, in Russikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauenstein, David, von Tegerfelden, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neurauter, Gotthard, österreichischer Staatsangehöriger, in Mötz (AT), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.