Reports for Willy Neukomm
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Willy Neukomm
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6836710, Commercial Registry Office Jura, (670)
Valmeca S.A., à Courgenay, CH-677.3.000.348-9, société anonyme (No. FOSC 232 du 28.11.1996, p. 7350).
Nouvelle raison sociale:
Valmeca S.A. en liquidation.
Nouvelle autre adresse:
c/o Jean-Jacques Cattin, Rue du Cerisier 4, 2300 La Chaux-de-Fonds. Suivant procès-verbal authentique de son assemblée générale du 22.06.2012, la société a décidé sa dissolution.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Kohler, Jean-François, de Elay et Courgenay, à Courgenay, président, avec signature collective à deux;
Neukomm, Willy, de Eggiwil, à Courgenay, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Cattin, Jean-Jacques Marie Antoine, de Les Bois, à La Chaux-de-Fonds, liquidateur, avec signature individuelle.
Publication number: 6535996, Commercial Registry Office Jura, (670)
Le Feuillu, à Courgenay, CH-677.5.000.258-2, société coopérative (No. FOSC 136 du 16.07.1999, p. 4873).
Modification des statuts:
02.07.2008.
Nouvelle raison sociale:
société coopérative Le Feuillu.
Nouvelle adresse:
Route de Courtemblin 17, 2950 Courgenay.
Nouvelle responsabilité/prestations supplémentaires:
Abrogation, selon art. 628 al. 4 CO, des dispositions statutaires relatives à une reprise de biens [biffé: La société acquerra les immeubles nos 363 et 2518 de Courgenay pour le prix de CHF 94'500.--.].Personne(s) et signature(s) radiée(s): Varé-Hofmann, Eliane, de Courgenay, à Courgenay, vice-présidente, avec signature collective à deux;
Neukomm, Willy, de Eggiwil, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente.
Inscription ou modification de personne(s):
Jolissaint, Didier Raymond Ernest, de Haute-Ajoie, à Courgenay, vice-président, avec signature collective à deux;
Kohler, Jean-Philippe Raymond Simon, de Elay et Courgenay, à Courgenay, caissier et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: Kohler, Jean-Philippe, de Elay];
Zuber-Chèvre, Marie-Joëlle Madelaine, de Günsberg, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: Zuber-Chèvre, Marie-Noëlle, membre avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente];
Bendit-Raval, Marie-Thérèse Berthe, de Rebeuvelier, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
FSK Audit SA (CH-670.3.004.680-2), à Delémont, organe de révision.
Commercial Registry Office Jura, (670)
Le Feuillu, à C o u r g e n a y, L'amélioration des conditions du logement dans la commune de Courgenay, etc. Société coopérative (FOSC du 20.08.1984, no 193, p . 2988).
Personnes et signatures radiées:
Wuillaume, Georges, de Courgenay, à Courgenay, président, avec signature collective à deux;
Varrin, Jean-Baptiste, de Courgenay, à Courgenay, vice- président, avec signature collective à deux;
Jolidon, Michel, de Saint-Brais, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Spitznagel, Oscar, de Elay, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice président.
Inscription ou modification de personnes:
Balmer, René, de Mühleberg , à Courgenay, président, avec signature collective à deux;
Varé-Hofmann, Eliane , de Courgenay, à Courgenay, vice-présidente, avec signature collective à deux;
Zuber-Chèvre, Marie-Noëlle, de Günsberg, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente;
Neukomm, Willy, de Eggiwil, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente.