Reports for société coopérative Le Feuillu
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout société coopérative Le Feuillu
- société coopérative Le Feuillu has its legal headquarters in Courgenay and is active. It operates in the sector «Management of real estate portfolio properties».
- The management of the organization société coopérative Le Feuillu consists of 5 persons.
- The commercial register entry of the organization was last modified on 11.05.2016. Under «Notifications» it is possible to view all previous changes.
- The organization société coopérative Le Feuillu is registered under the UID CHE-102.243.979.
Management (5)
newest members of the administration
Daniel Farine,
Didier Raymond Ernest Jolissaint,
Marie-Thérèse Berthe Bendit,
Marie-Noëlle Madelaine Zuber-Chèvre,
Jean Philippe Raymond Simon Kohler
newest authorized signatories
Daniel Farine,
Didier Raymond Ernest Jolissaint,
Marie-Thérèse Berthe Bendit,
Marie-Noëlle Madelaine Zuber-Chèvre,
Jean Philippe Raymond Simon Kohler
Commercial register information
Entry in the commercial register
26.03.1976
Legal form
Cooperative
Legal headquarters of the company
Courgenay
Commercial Registry Office
JU
Commercial register number
CH-677.5.000.258-2
UID/VAT
CHE-102.243.979
Sector
Management of real estate portfolio properties
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
L'amélioration des conditions du logement dans la commune de Courgenay en faveur des personnes bénéficiant des prestations de l'AVS ou de l'AI. La société cherche à atteindre son but en particulier par la construction d'habitations saines et rationnelles et en louant les appartements au prix le plus bas possible.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Leitenberg & Associés SA | La Chaux-de-Fonds | 11.05.2016 |
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
FSK Audit SA | Courgenay | 06.02.2012 | 10.05.2016 |
Other company names
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: société coopérative Le Feuillu
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2827213, Commercial Registry Office Jura, (670)
société coopérative Le Feuillu, à Courgenay, CHE-102.243.979, société coopérative (No. FOSC 25 du 06.02.2012, Publ. 6535996).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Balmer, René, de Mühleberg, à Courgenay, président, avec signature collective à deux;
FSK Audit SA ( CH-670.3.004.680-2), à Delémont, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Farine, Daniel Edmond, de Courroux, à Courgenay, président de l'administration, avec signature collective à deux;
Fiduciaire Leitenberg & Associés SA ( CHE-102.251.683), à La Chaux-de-Fonds, organe de révision.
Publication number: 6535996, Commercial Registry Office Jura, (670)
Le Feuillu, à Courgenay, CH-677.5.000.258-2, société coopérative (No. FOSC 136 du 16.07.1999, p. 4873).
Modification des statuts:
02.07.2008.
Nouvelle raison sociale:
société coopérative Le Feuillu.
Nouvelle adresse:
Route de Courtemblin 17, 2950 Courgenay.
Nouvelle responsabilité/prestations supplémentaires:
Abrogation, selon art. 628 al. 4 CO, des dispositions statutaires relatives à une reprise de biens [biffé: La société acquerra les immeubles nos 363 et 2518 de Courgenay pour le prix de CHF 94'500.--.].Personne(s) et signature(s) radiée(s): Varé-Hofmann, Eliane, de Courgenay, à Courgenay, vice-présidente, avec signature collective à deux;
Neukomm, Willy, de Eggiwil, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente.
Inscription ou modification de personne(s):
Jolissaint, Didier Raymond Ernest, de Haute-Ajoie, à Courgenay, vice-président, avec signature collective à deux;
Kohler, Jean-Philippe Raymond Simon, de Elay et Courgenay, à Courgenay, caissier et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: Kohler, Jean-Philippe, de Elay];
Zuber-Chèvre, Marie-Joëlle Madelaine, de Günsberg, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: Zuber-Chèvre, Marie-Noëlle, membre avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente];
Bendit-Raval, Marie-Thérèse Berthe, de Rebeuvelier, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
FSK Audit SA (CH-670.3.004.680-2), à Delémont, organe de révision.
Commercial Registry Office Jura, (670)
Le Feuillu, à C o u r g e n a y, L'amélioration des conditions du logement dans la commune de Courgenay, etc. Société coopérative (FOSC du 20.08.1984, no 193, p . 2988).
Personnes et signatures radiées:
Wuillaume, Georges, de Courgenay, à Courgenay, président, avec signature collective à deux;
Varrin, Jean-Baptiste, de Courgenay, à Courgenay, vice- président, avec signature collective à deux;
Jolidon, Michel, de Saint-Brais, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Spitznagel, Oscar, de Elay, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice président.
Inscription ou modification de personnes:
Balmer, René, de Mühleberg , à Courgenay, président, avec signature collective à deux;
Varé-Hofmann, Eliane , de Courgenay, à Courgenay, vice-présidente, avec signature collective à deux;
Zuber-Chèvre, Marie-Noëlle, de Günsberg, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente;
Neukomm, Willy, de Eggiwil, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.