Reports for Dr. Reto Näf
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Dr. Reto Näf
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Reto Näf
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005072845, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Saniwear AG, in Lupfig, CHE-108.751.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2017, Publ. 3372231).
Statutenänderung:
16.12.2020.
Sitz neu:
Künten.
Domizil neu:
c/o Buchhaltungen/Steuern Eriksa Gisler, Bellikonerstrasse 28, 5444 Künten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namensaktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Näf, Reto, von Neckertal, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hässler, Irene, von Klingnau, in Villmergen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler Graf, Erika, von Seedorf (UR), in Künten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4190475, Commercial Registry Office Zug, (170)
Wisca Immo SA, in Hünenberg, CHE-103.328.041, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2017, Publ. 3907253).
Statutenänderung:
11.04.2018.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf, Erstellung, Vermietung und Verwaltung von Immobilien sowie Ausführung von Arbeiten im Hoch- und Tiefbau und Renovations- und Sanierungsarbeiten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hässler, Irene, von Klingnau, in Villmergen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Näf, Reto, von Neckertal, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Willner, Hans Rudolf, von Rüfenach, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sturm, Tina Maria, von Rüfenach, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3777191, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schweizerische Studienstiftung Fonds für begabte junge Menschen, in Zürich, CHE-110.400.620, Stiftung (SHAB Nr. 60 vom 29.03.2016, Publ. 2745037).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Näf, Dr. Reto, von Neckertal, in Rheinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.