Reports for Prof. Dr. Cornelia Halin Winter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Prof. Dr. Cornelia Halin Winter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006042164, Commercial Registry Office Zurich, (20)
I-FLY AG, in Hittnau, CHE-113.876.427, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2021, Publ. 1005290478).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halin Winter, Cornelia, von Stäfa, in Stäfa, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winter, Matthias C., von Stäfa, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005290478, Commercial Registry Office Zurich, (20)
I-FLY AG, bisher in Zug, CHE-113.876.427, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2021, Publ. 1005187061).
Statutenänderung:
06.09.2021.
Sitz neu:
Hittnau.
Domizil neu:
Erlenstrasse 23, 8335 Hittnau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb, Kauf, Verkauf und Vermarktung von Flugzeugen und Transportmitteln aller Art, das Durchführung von Charter- und Taxiflügen mit eigenen oder gemieteten Flugzeugen sowie Koordinations- und Beratungsaufgaben für die Fliegerei. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halin Winter, Cornelia, von Stäfa, in Stäfa, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gautschi, Martin, von Reinach (AG), in Hittnau, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005187061, Commercial Registry Office Zug, (170)
I-FLY AG, in Zug, CHE-113.876.427, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663643).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Molinari, Michele, von Winterthur, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halin Winter, Cornelia, von Stäfa, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.