Reports for Johannes Muntwyler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Johannes Muntwyler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2119329, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Zirkus und Zeltvermietung Alfredo Nock AG, in Märstetten, CHE-112.675.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2015, Publ. 1928079).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bader, Michael, von Suhr und Holderbank AG, in Mur (Vully), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Batec Consulting AG, in Belp (CH-035.3.010.848-3), Revisionsstelle;
Bernhard, Ruth, von Neftenbach, in Märstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nock, Alfredo, von Aegerten, in Märstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muntwyler, Johannes, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Wohlen, in Wohlen, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Herzog Treuhand AG (CHE-106.004.497), in Stein AG, Revisionsstelle.
Publication number: 1928079, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Zirkus und Zeltvermietung Alfredo Nock AG, in Märstetten, CHE-112.675.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2011, Publ. 6308198).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muntwyler, Johannes, von Wohlen, in Wohlen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1330839, Commercial Registry Office Aargau, (400)
HUH Management & PR-Beratung GmbH, in Wittnau, CHE-113.993.398, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2013, Publ. 7064624).
Firma neu:
HUH Management & PR-Beratung GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.01.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muntwyler, Johannes, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].