Reports for Andreas Martin Muntwyler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Martin Muntwyler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004856025, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Zirkus Chnopf, in Zürich, CHE-107.483.798, Verein (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2016, S.0, Publ. 3134825).
Statutenänderung:
18.11.2019.
Zweck neu:
Zirkus Chnopf ist eine Zirkus-Theater-Compagnie im Bereich des zeitgenössischen Zirkus mit dem Ziel der Förderung junger Talente. Er produziert regelmässig Freilichtspektakel, in welchem Künstlerinnen und Künstler gemeinsam mit Jugendlichen unter professionellen Bedingungen auftreten. Schwerpunkt ist eine jährlich stattfindende Zirkustournee. Im Rahmen des Vereinszwecks pflegt der Verein die Zusammenarbeit mit dem «Verein Zirkusquartier » und anderen lokalen Tanz- und Theaterschaffenden. Zur Zweckerfüllung kann der Verein Liegenschaften erwerben, mieten, pachten, verwalten und veräussern und alle Geschäfte tätigen, die den Zweck des Vereins fördern. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. Er verfolgt keinen wirtschaftlichen Zweck und strebt keinen Gewinn an.
Mittel neu:
Mittel: Erträge aller Art, Beiträge von Mitgliedern und Zuwendungen Dritter. [bisher: Mittel: Erlös der Zirkusvorstellungen, Mitgliederbeiträge von Basis- und Gönnermitgliedern sowie Beiträge von privaten und öffentlichen Förderstellen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenberger, Ursula, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muntwyler, Andreas, von Wohlen AG, in Villmergen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Sandra, von Gossau (ZH), in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1807701, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Zirkus Chnopf, in Zürich, CHE-107.483.798, Verein (SHAB Nr. 49 vom 09.03.2012, Publ. 6587362).
Domizil neu:
Flurstrasse 85, 8047 Zürich. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kreis Gutherz, Ruth, von Zürich und Winterthur, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Protokollführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andersen, Finn Jagd, dänischer Staatsangehöriger, in Mönchaltorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Finger, Michael, von Eriz, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gamper, Franziska, von Winterthur, in Hausen am Albis, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muntwyler, Andreas, von Wohlen AG, in Villmergen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoch, Mathias, von Burgdorf, in Solothurn, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6381636, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Roikkuva Durrer, Muntwyler, Stäger & Tikka, in Wohlen AG, CH-400.2.033.457-2, Waltenschwilerstrasse 3, 5610 Wohlen AG, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
16.09.2011.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen im kulturellen Bereich, insbesondere Durchführen von öffentlichen Auftritten, Shows, Events und Workshops.
Eingetragene Personen:
Durrer, Michael, von Kerns, in Bern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Muntwyler, Andreas, von Wohlen AG, in Villmergen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Stäger, Lukas, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Tikka, Ulla, finnische Staatsangehörige, in Villmergen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.