Reports for Werner Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Werner Müller
Holdings
Newest SOGC notifications: Werner Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005280706, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Schweizerische Vogelwarte Sempach, in Sempach, CHE-107.274.591, Stiftung (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663511).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Dr. Richard, von Leimbach (AG), in Weggis, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Werner, von Zürich und Goldach, in Schöfflisdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnidrig, Dr. Reinhard, von Grächen, in Ferenbalm, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trocmé, Marguerite, von Lauperswil, in Fribourg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jenni, Prof. Dr. Lukas, von Basel und Wenslingen, in Sempach, Vorsitzender der Institutsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kestenholz, Dr. Matthias, von Lupsingen und Liestal, in Schenkon, Vorsitzender der Institutsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Vorsitzender der Institutsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pasinelli, PD Dr. Gilberto, von Zürich, in Marthalen, Mitglied der Institutsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollmann, Dr. Kurt, von Weisslingen, in Illnau-Effretikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ayé, Dr. Raffael David Nicolas, von Thusis, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baumann, Anna Theresia, von Gurtnellen, in Meggen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Borgula, Adrian Karl Martin, von Zürich, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004913315, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ella & J. Paul Schnorf Stiftung, in Zürich, CHE-101.876.691, Stiftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2020, Publ. 1004807267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walter, Dr. Max, von Zürich und Siblingen, in Oberrieden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Näf, Beat, von Kappel am Albis und Herrliberg, in Sempach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borer, Alex Edwin, von Zürich und Erschwil, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stünzi, Peter, von Kilchberg ZH und Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burn-Schulz, Gabriele, von Adelboden, in Krattigen, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Werner, von Zürich, in Schöfflisdorf, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zihlmann, Bernhard, von Escholzmatt-Marbach, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3286752, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Schweizerische Vogelwarte Sempach, in Sempach, CH-100.7.010.506-2, Durch den Betrieb der Schweizerischen Vogelwarte der schweizerischen ornithologischen Forschung und dem Vogelschutz zu dienen, insbesondere durch die Tätigkeit der Schweizerischen Vogelwarte als... Stiftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2005, S. 8, Publ. 3084342).
Urkundenänderung:
8.02.2006.
Zweck neu:
Durch den Betrieb der Schweizerischen Vogelwarte der schweizerischen ornithologischen Forschung und dem Vogelschutz im weitesten Ausmass zu dienen, insbesondere durch eigene ornithologische Forschung und Unterstützung der Forschungsarbeit anderer Ornithologen;
Überwachung der Entwicklung der Vogelwelt und die Sammlung wissenschaftlichen Materials;
ihre Funktion als offizielle Beringungszentrale der Schweiz für wildlebende Vögel;
Förderung des Vogelschutzes;
Information der Bevölkerung über Fragen der Vogelkunde und des Vogelschutzes;
Beratung von Behörden und Privaten.
Organisation neu:
Stiftungsrat, Institutsleitung und Kontrollstelle. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. [gestrichen: Stifterinnen: 'ALA, Schweizerische Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz' sowie 'Kommission der Schweizerischen Vogelwarte'.]. [gestrichen: Reglement vom 15.12.1999].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollmann, Dr. Kurt, von Weisslingen, in Illnau-Effretikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Prof. Dr. Lukas, von Birwinken, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Werner, von Zürich und Goldach, in Schöfflisdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nabulon, Thomas, von Urnäsch, in Rafz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roulin, Prof. Dr. Alexandre, von Rueyres-les-Prés, in Ecublens VD, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnidrig, Dr. Reinhard, von Grächen, in Ferenbalm, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vogel, Prof. Dr. Peter, von Bern und Wangen an der Aare, in Préverenges, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wildi, Dr. Otto, von Schafisheim, in Affoltern am Albis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Balmer-Etienne AG Luzern, in Luzern, Revisionsstelle.