Reports for René Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name René Müller
Holdings
Newest SOGC notifications: René Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5954766, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Boettcher AG, bisher in Zürich, CH-020.3.903.727-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2009, S. 28, Publ. 4886278).
Gründungsstatuten:
14.06.1977.
Statutenänderung:
03.12.2010.
Sitz neu:
Adligenswil.
Domizil neu:
Ebikonerstrasse 75, 6043 Adligenswil.
Zweck neu:
Handel mit sowie Produktion von Verbrauchs- und Gebrauchsgütern aller Art;
Kauf, Verkauf und Nutzung von Lizenzen und Marken;
Beteiligungen;
Erwerb, Halten und Veräusserung von Immobilien.
Aktienkapital:
CHF 105'000.00.
Liberierung:
CHF 105'000.00.
Aktien:
300 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 ((Stimmrechtsaktien)), 300 vinkulierte Namenaktien zu CHF 250.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlagen sind weggefallen.] [gestrichen: Aktiven und Passiven der Einzelfirma Ernst F. Boettcher, in Zürich zum Preise von CHF 12'000.--, der voll auf Grundkapital angerechnet.].[gestrichen: Uebernimmt ferner Büromobiliar und Büromaschinen gemäss Inventarliste vom 3.2.1973 zum Preise von CHF 15'000.--, der voll auf Grundkapital angerechnet.].[gestrichen: CHF 22'000.-- sind durch Verrechnung liberiert.].Publikationsorgan: SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hawelski, Sekunda, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Süess Treuhand GmbH (CH-150.4.000.723-2), in Stansstad, Revisionsstelle (wie bisher);
Müller, René, von Laupersdorf, in Udligenswil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Müller-Haslimann, Catja C., von Luzern, Emmen und Laupersdorf, in Udligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:von Luzern und Laupersdorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hawelski, Heinz, von Kilchberg ZH und Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Stutz, Christian, von Horw und Volketswil, in Horw, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelprokura.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Boettcher AG, in Zürich, Führung von Auslieferungslagern mit Verkauf, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.112 vom 13.6.1994, S.3291).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wieler, Georg, von Hüttwilen und Zürich, in Birmensdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hawelski, Heinz, von Kilchberg ZH und Zürich, in Kilchberg ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: von Zürich, in Kilchberg, Präsident und Delegierter);
Müller, René, von Laupersdorf, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien);
Müller-Haslimann, Catja C., von Luzern und Laupersdorf, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.