Reports for Laurent Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Laurent Müller
Holdings
Newest SOGC notifications: Laurent Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005472882, Commercial Registry Office Berne, (36)
Muller Management SA, à Brügg, CHE-102.282.100, société anonyme (No. FOSC 23 du 02.02.2011, p.4, Publ. 6013038).
Modification des statuts:
02.05.2022.
Nouvelle raison sociale:
MGB Immo SA.
Nouveau siège:
Mörigen.
Nouvelle adresse:
Seestrasse 19, 2572 Mörigen.
Nouveau but:
La société a pour but l'acquisition, la vente, la gestion continue et la location d'immeubles, le développement, la planification et la réalisation de projets immobiliers pour son compte ou pour le compte de tiers, le commerce de produits de tout genre ainsi que l'administration et le conseil d'entreprises. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: : par écrit par courrier électronique.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gurtner, René, de Schwarzenburg, à Biel/Bienne, administrateur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Müller, Michel, de Biel/Bienne, à Mörigen, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle];
Müller, Laurent, de Biel/Bienne, à Mörigen, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Publication number: HR02-1005104144, Commercial Registry Office Berne, (36)
Müller Group SA, in Brügg, CHE-109.372.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004926357).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Michel, von Biel/Bienne, in Mörigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Müller, Laurent, von Biel/Bienne, in Mörigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Ballina, Roberto Angelo, von Bellinzona, in Camorino (Bellinzona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004949124, Commercial Registry Office Berne, (36)
Muller Révision SA, à Brügg, CHE-102.008.786, société anonyme (No. FOSC 248 du 23.12.2014, p.0, Publ. 1898817).
Nouvelle adresse:
Moosweg 1, 2555 Brügg BE.
Inscription ou modification de personne(s):
Müller, Laurent, de Biel/Bienne, à Mörigen, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Müller, Michel, de Biel/Bienne, à Mörigen, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature individuelle];
Müller, Nadia, de Biel/Bienne, à Mörigen, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.