Reports for Konrad Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Konrad Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005538529, Commercial Registry Office Graubünden
ANKO Touristik GmbH, in Vaz/Obervaz, CHE-167.468.590, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2022, Publ. 1005413725).
Firma neu:
ANKO Touristik GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.08.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Andrea, österreichische Staatsangehörige, in Vaz/Obervaz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Müller, Konrad, von Zürich, in Vaz/Obervaz, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005330993, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Xipeq AG, in Brugg, CHE-108.361.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2021, Publ. 1005187415).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Konrad, von Zürich, in Vaz/Obervaz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wägli, Rolf, von Belp, in Davos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hagenbuch, Linda Stefanie, von Belp, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3637315, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
ANKO Touristik GmbH, in Churwalden, CHE-167.468.590, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2015, Publ. 1925265).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Konrad, von Zürich, in Churwalden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Andrea, österreichische Staatsangehörige, in Churwalden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].