Reports for Josef Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Josef Müller
Newest SOGC notifications: Josef Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005118785, Commercial Registry Office Berne, (36)
Verein ICT-Berufsbildung Bern, in Bern, CHE-115.624.902, Verein (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2020, Publ. 1004878366).
Statutenänderung:
23.11.2020.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt als kantonale Organisation der Arbeitswelt (OdA): Die Förderung der beruflichen Grund- und Weiterbildung im ICT-Bereich im Kanton Bern;
die Weiterentwicklung der Bildungsgänge und die Erstellung von Instrumenten und Dokumenten, welche der beruflichen Bildung dienen;
die Information und den Erfahrungsaustausch mit allen Akteuren der Berufsbildung, insbesondere mit Lehrbetrieben und Unternehmen;
die Zusammenarbeit mit allen an der ICT-Ausbildung und der Berufsbildung beteiligen Akteuren, wie z.B. Lehrbetrieben, Berufsfachschulen, kantonalen und nationalen Behörden, Verbänden, Unternehmen und Institutionen oder weiteren an der beruflichen Bildung interessierten Personen;
Massnahmen zur ICT-Nachwuchs- und Lehrstellenförderung. Der Verein führt im Auftrag des Mittelschul- und Berufsbildungsamts die überbetrieblichen Kurse und das Qualifikationsverfahren im Kanton Bern durch. Andere Kantone können ihm dieselben Aufgaben übertragen. Der Verein ist politisch neutral und nicht gewinnorientiert. Er kann alle Rechtsgeschäfte vornehmen, welche zur Erfüllung seiner Aufgaben nötig sind oder die Erreichung des Zwecks unterstützen. Er kann insbesondere Personal anstellen, Aufträge an Dritte erteilen, Gesellschaften gründen oder erwerben, Bankkredite aufnehmen und Bürgschaften erteilen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frieden, Martin Oliver, von Seedorf (BE), in Laupen BE (Laupen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Josef, von Riehen, in Büren zum Hof (Fraubrunnen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iseli, Hans Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Belp, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haldemann, Adrian, von Eggiwil, in Oberdiessbach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ramseier, Christoph, von Signau, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wick, Beda, von Zuzwil (SG), in Liebefeld (Köniz), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4229449, Commercial Registry Office Berne, (36)
CsBe Computerschule Bern AG, in Bern, CHE-105.448.791, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2016, Publ. 3220947).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Josef, von Riehen, in Büren zum Hof (Fraubrunnen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nufer, Markus, von Sarnen, in Zimmerwald (Wald (BE)), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grütter, Adrian Melchior, von Meiringen, in Graben, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4201209, Commercial Registry Office Berne, (36)
Verein ICT-Berufsbildung Bern, in Bern, CHE-115.624.902, Verein (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2018, Publ. 4060801).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, Patrick, von Kirchberg (BE), in Wynigen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dales, Jenny, von Menznau, in Boll (Vechigen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frieden, Martin Oliver, von Seedorf (BE), in Laupen BE (Laupen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hautle, Julien, von Appenzell, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leuenberger, Pascale, von Trachselwald, in Köniz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Josef, von Riehen, in Büren zum Hof (Fraubrunnen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Münger, Amel, von Brienz (BE), in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.