Reports for Pascale Leuenberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Pascale Leuenberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005685622, Commercial Registry Office Berne, (36)
Verein ICT-Berufsbildung Bern, in Bern, CHE-115.624.902, Verein (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2021, Publ. 1005118785).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Pascale, von Trachselwald, in Köniz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebischer, Christelle, von St. Ursen, in Düdingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gobeli, Daniel, von Boltigen, in Hünibach (Hilterfingen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4201209, Commercial Registry Office Berne, (36)
Verein ICT-Berufsbildung Bern, in Bern, CHE-115.624.902, Verein (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2018, Publ. 4060801).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, Patrick, von Kirchberg (BE), in Wynigen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dales, Jenny, von Menznau, in Boll (Vechigen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frieden, Martin Oliver, von Seedorf (BE), in Laupen BE (Laupen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hautle, Julien, von Appenzell, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leuenberger, Pascale, von Trachselwald, in Köniz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Josef, von Riehen, in Büren zum Hof (Fraubrunnen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Münger, Amel, von Brienz (BE), in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6712698, Commercial Registry Office Berne, (36)
Foundation for Girl Guides and Girl Scouts International Centre Our Chalet Adelboden, in Adelboden, CH-092.7.002.757-6, Stiftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2011, Publ. 6250240). [Neue] Weitere Adresse: c/o Andreas Stöckli, rue du Criblet 6, 1700 Freiburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iten-Bugmann, Beatrix Maria, von Unterägeri, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bose, Jaya Rita, von Wettingen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Pascale, von Trachselwald, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salway, Della, Staatsangehörige von Grossbritannien, in North Somerset (UK), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss, Géraldine, von Sursee, in Reinach BL, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Genna, Mario Anton, von Wyssachen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mutti, Isabel, von Bolligen, in Konolfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli, Andreas, von Wattenwil, in Freiburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grinstead, Nicola Jayne, britische Staatsangehörige, in Perivale (UK), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Guyaz, Anne-Thérèse, von L'Isle, in Ecublens VD, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kalcsics, Katharina Dr., österreichische Staatsangehörige, in Rubigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.