Reports for Ivo Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ivo Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004589528, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
academia Group Switzerland AG, in Luzern, CHE-112.437.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2018, Publ. 1004465882).
Statutenänderung:
21.02.2019. 12.03.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 1'162'500.00 [bisher: CHF 412'500.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'162'500.00 [bisher: CHF 412'500.00].
Aktien neu:
1'162'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 4'125 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Könemund, Dominik, von Thusis, in Binningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied mit Einzelunterschrift;
Peter, Laurent, von Wisen SO, in Sissach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied mit Einzelunterschrift;
Hock, Christine, von Boswil, in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Müller, Ivo, von Bünzen, in Otelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gysin, Thomas, von Basel, in Oberwil (BL), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bönsel, Jeanine, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rey, Ursula, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Petrin, Peter, von Schlieren, in Weiningen (ZH), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Földényi, Andreas, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Allenspach, Ludovic, von Muolen, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Armbruster, Jessica, deutsche Staatsangehörige, in Weil am Rhein (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brauer, Jarrod, australischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Matthey-Doret, François, von La Brévine und Le Locle, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von La Brévine und Le Locle, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Meier, Roman, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schefer, Michael, von Teufen (AR), in Reinach (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Daniel, von Reinach (BL), in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3916229, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
academia Group Switzerland AG, in Luzern, CHE-112.437.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2017, Publ. 3759241).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Ivo, von Bünzen, in Otelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift];
Gysin, Thomas, von Basel, in Oberwil (BL), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3707227, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Privatschule Terra Nova AG, in Küsnacht (ZH), CHE-108.400.875, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2014, Publ. 1332741).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichling-Bodmer, Nanni, von Stäfa und Uetikon am See, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Ivo, von Bünzen, in Otelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Landös, Daniel, von Klingnau, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Marti, Thomas, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.