Reports for Günter Müller
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Günter Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5662368, Commercial Registry Office Zug, (170)
ASC telecom AG, in Risch, CH-170.3.015.789-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2004, S. 14, Publ. 2181554).
Statutenänderung:
21.04.2010.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Gewerbestrasse 6, 6330 Cham.
Zweck neu:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Hard- und Software, insbesondere von Geräten und Systemen im Bereich Telekommunikation und Datenverarbeitung, Beratung, Planung, Projektierung und Projektmanagement anwendungsorientierter Systemlösungen, Durchführung kompletter Service- und Kundendienstaufgaben sowie Schulung von Fachpersonal und Anwendern;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre, deren Namen und Adressen bekannt sind, erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax, an die übrigen Aktionäre durch die Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Hösbach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Baumgartner, Ralph, von Cham, in Wolfertswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Annalise, von Cham, in Wolfertswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäfer, Klaus Anton, deutscher Staatsangehöriger, in Hösbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Urbanetti, Arnaldo, von Kriens und Langenthal, in Beromünster, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: italienischer Staatsangehöriger, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Kern Treuhand AG (CH-020.3.914.701-3), in Wangen-Brüttisellen, Revisionsstelle [bisher:Kern Treuhand AG].
Commercial Registry Office Schwyz, (130)
ASC Telecom AG, bisher in Wallisellen, Planung, Erstellung und Verkauf von Anlagen und Systemen der Telekommunikation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 02.05.1997, S. 2963).
Gründungsstatuten:
08.04.1994.
Statutenänderung:
14.09.2001.
Firma neu:
Hangartner & Partner AG.
Uebersetzungen der Firma:
(Hangartner & Partner SA) (Hangartner & Partner LTD).
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
bei Perfil GmbH, Seestrasse 62, 8806 Bäch SZ.
Zweck neu:
Beratungsdienstleistungen im Umfeld der Informatik sowie Entwicklung von Softwareprodukten;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten;
kann Grundeigentum und Wertschriften erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.--].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Bekanntmachungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Hösbach (D), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Baumgartner, Annalise, von Cham, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Ralph, von Cham, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern Treuhand AG, in Wangen-Brüttisellen, Revisionsstelle [wie bisher];
Hangartner, Roger, von Schaffhausen, in Uster, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
ASC Telecom AG, bisher in Seuzach, Planung von Anlagen der Telekommunikation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.107 vom 6.6.1994 S.3139).
Statutenänderung:
19.4.1995.
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
Im Schörli 3, 8600 Dübendorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Rudolf Otto, von Winterthur und Dänikon, in Seuzach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Clémençon, René, von Zürich und Courroux, in Le Landeron, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Hösbach (D), Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung);
Huber, Walter, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Revisionsstelle);
Lauer, Sven Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, mit Einzelprokura;
Kern Treuhand AG, in Wangen-Brüttisellen, Revisionsstelle.