Reports for Paul Müller-Frühauf
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Paul Müller-Frühauf
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2080033, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Norma AG Apparatebau, in Wald ZH, CHE-102.614.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2002, S. 16, Publ. 599884).
Statutenänderung:
06.03.2015.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und Bearbeitung diverser Materialien wie, Blech, Kunststoff, Glas, Steine, Metalle und Schaumstoffe, sowie Erwerb, Verwaltung und Verwertung von einschlägigen Patent- und Lizenzrechten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Gemäss näheren Angaben im Tagebuch Uebernahme von Aktiven und Passiven der Kollektivgesellschaft 'Norma, Blech- und Eisenkonstruktionen, Müller & Farner', in Jonathal-Wald, zum Preise von CHF 100'000.--, voll auf das Grundkapital angerechnet.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Gemäss Erklärung vom 19.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Frühauf, Paul, von Uznach, in Wald ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
T & F Revisionen GmbH, in Winkel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner-Müller, Tanja, von Wald ZH und Dürrenäsch, in Wald ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ernetschwil].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Norma AG Apparatebau, in Wald ZH, Herstellung von vorwiegend genormten Apparateteilen für die Beleuchtungs- und Lüftungstechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.132 vom 11.7.1995 S.3890).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Alfred, von Wald ZH, in Wald ZH, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift (bisher: Vizepräsident und Geschäftsführer);
Müller-Frühauf, Paul, von Uznach, in Wald ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: Präsident).