Reports for Daniel André Mudry
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel André Mudry
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005545254, Commercial Registry Office Valais, (626)
Société Immobilière Vacances à Crans-sur-Sierre No 20 SA, à Lens, CHE-109.024.763, société anonyme (No. FOSC 117 du 21.06.2021, Publ. 1005223953).
Modification des statuts:
12.08.2022.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
c/o Fiduciaire Rhodanienne SA, Rue de la Dixence 6, 1950 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mudry, Daniel, de Lens, à Lens, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Marquis, Stéphane, de Liddes, à Conthey, administrateur unique, avec signature individuelle.
Publication number: 4921296, Commercial Registry Office Valais
Société Coopérative de Consommation de Lens, à Lens, CH-626.5.001.854-2, société coopérative (FOSC no 119 du 26.05.1987, p. 2128).
Personnes et signatures radiées:
Mudry, Daniel, de Lens, à Lens, président, avec signature collective à deux avec le secrétaire;
Rey, Charles, de Montana et Lens, à Lens, vice-président, avec signature collective à deux avec le secrétaire;
Nanzer, Pierre, de Glis, à Lens, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personnes:
Bonvin, Constant, de Lens, à Lens, président, avec signature collective à deux avec le vice-président ou le secrétaire;
Clivaz, Yves, de Randogne, à Lens, vice-président, avec signature collective à deux avec le président;
Emery, Stéphane, de Lens, à Lens, secrétaire-caissier, avec signature collective à deux avec le président;
Bagnoud, Jean-Luc, de Lens, à Lens, membre, sans droit de signature;
Barras, David, de Chermignon, à Lens, membre, sans droit de signature.
Publication number: 2206782, Commercial Registry Office Valais
Royal Promotion Sàrl, à Lens, Grand-Place Est, case postale 234, 3963 Crans-Montana 2 Ouest, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
24.03.2004.
But:
management d'entreprises, investissement et placement en matière mobilière et immobilière, conseil en ces domaines et prise de participation dans toutes sociétés poursuivant le même but;
toutes activités convergentes.
Capital social:
CHF 20'000.--.
Organe de publication:
FOSC.
Personnes inscrites:
Mudry, Daniel, de Lens, à Lens, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.--;
Schrasser, Lilian, citoyenne néerlandaise, à Lens, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--. Capital social entièrement libéré.