Reports for Stéphane Marquis
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Stéphane Marquis
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005898094, Commercial Registry Office Valais, (621)
The Ski Fleet Sàrl, à Val de Bagnes, CHE-445.483.708, société à responsabilité limitée (No. FOSC 4 du 07.01.2021, Publ. 1005067512).
Nouvelle raison sociale:
The Ski Fleet Sàrl en liquidation.
Nouvelle traduction de la raison:
(The Ski Fleet GmbH in Liquidation) (The Ski Fleet LLC in liquidation).
Autre adresse:
c/o Fiduciaire Rhodanienne SA, Rue de la Dixence 6, Case postale 286, 1951 Sion (adresse de liquidation) [précédemment: c/o Fiduciaire Rhodanienne SA, Rue de la Dixence 6, Case postale 525, 1951 Sion]. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 20.11.2023.
Inscription ou modification de personne(s):
Marquis, Stéphane, de Liddes, à Conthey, gérant, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: gérant, avec signature individuelle].
Publication number: HR02-1005621360, Commercial Registry Office Valais, (626)
CMF Africa SA, à Sion, CHE-448.569.571, société anonyme (No. FOSC 21 du 31.01.2022, Publ. 1005393671).
Modification des statuts:
08.11.2022.
Nouvelle raison sociale:
ONE AFRICA FORUMS INTERNATIONAL SA.
Nouvelle adresse:
c/o Fiduciaire Rhodanienne SA, Rue de la Dixence 6, 1950 Sion.
Autres adresses:
Case postale 525, 1951 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Carteron, Jean-Paul Olivier, de Sion, à Lugano, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Mayor, Guy Gérard, de Saint-Martin (VS), à Sion, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Alaoui-Mdarheri, Hassan, ressortissant marocain, à Casablanca (MA), président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Sidqui, Hind, ressortissante marocaine, à Casablanca (MA), administratrice et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Marquis, Stéphane, de Liddes, à Conthey, administrateur, avec signature individuelle.
Publication number: HR02-1005545254, Commercial Registry Office Valais, (626)
Société Immobilière Vacances à Crans-sur-Sierre No 20 SA, à Lens, CHE-109.024.763, société anonyme (No. FOSC 117 du 21.06.2021, Publ. 1005223953).
Modification des statuts:
12.08.2022.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
c/o Fiduciaire Rhodanienne SA, Rue de la Dixence 6, 1950 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mudry, Daniel, de Lens, à Lens, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Marquis, Stéphane, de Liddes, à Conthey, administrateur unique, avec signature individuelle.