Reports for Walter Moser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Walter Moser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Robusta AG, in Münchenstein, Fabrikation von und Handel en gros mit Bettwaren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2002, S. 5).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Walter, von Landiswil, in Titterten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Dorfladen-Genossenschaft Titterten, in Titterten, Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs durch Einrichtung und Betrieb eines den lokalen Bedürfnissen gerecht werdenden Dorfladens in Titterten, Genossenschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.1998, S. 4352).
Domizil neu:
c/o Urs Burger, Liedertswilerstrasse 24, 4425 Titterten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Walter, von Landiswil, in Titterten, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fluri-Rudin, Eva, von Herbetswil, in Titterten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Urs, von Titterten und Freienwil, in Titterten, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung];
Schaub, Erna, von Buus, in Titterten, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller-Malgiaritta, Max, von Thayngen und Feuerthalen, in Titterten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Robusta AG (Robusta SA), bisher in B a s e l, Fabrikation von und Handel en gros mit Bettwaren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.1999, S. 7840).
Statutenänderung:
17.09.1999.
Sitz neu:
M ü n c h e n s t e i n.
Domizil neu:
Frankfurt-Strasse 90,4142 Münchenstein.
Zweck:
Fabrikation von und Handel en gros mit Bettwaren. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen, Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten und sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 500'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.-.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.- [Stimmrechtsaktien) und 800 Namenaktien zu CHF 500.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Fusion: Die Gesellschaft übernahm Aktiven und Passiven der "Tima AG", in Münchenstein, nach Massgabe von Art. 748 OR. Da die übernehmende Gesellschaft Eigentümerin sämtlicher Aktien der übernommenen Gesellschaft war, fand keine Kapitalerhöhung statt [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe oder im Publikationsorgan.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liatowitsch, Dr. Felix, von Basel, in Basel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Direktor;
Fritschy, Anton, von Basel, in Basel, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder einem Direktor;
Aeby, Elisabeth, von Beinwil SO, in Münchenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freuler, Käthy, von Basel und Mitlödi, in Riehen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ott, Markus, von Basel und Murgenthal, in Reinach BL, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Walter, von Landiswil, in Titterten, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
STG-Coopers & Lybrand AG, in Basel, Revisionsstelle [wie bisher];
Hämmerli, Beat, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiess, Felix, von Herisau, in Greppen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wicky, Jean-Paul, von Entlebuch und französischer Staatsangehöriger, in Ferrette (F), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.