Reports for Remo Moser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Remo Moser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2220431, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Alterszentrum Hochweid, in Kilchberg ZH, CHE-105.747.897, Stiftung (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2012, Publ. 6534454).
Urkundenänderung:
16.04.2013.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt den Bau und Betrieb von Alters- und Pflegeheimen sowie Alterssiedlungen in der Gemeinde Kilchberg. Sie handelt soweit es die Pflegeversorgung betrifft im Auftrag der Gemeinde Kilchberg und nach dem kantonale Pflegegesetz..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Edith, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Remo, von Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gooss, Dr. Achim, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roux, Brigitte, von Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.3.927.906-5)].
Publication number: 1544543, Commercial Registry Office Zurich, (20)
auxilium Stiftung Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, CHE-110.405.184, Stiftung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2010, S. 26, Publ. 5772098). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Groh, Jean-Marc, von Kilchberg ZH und Basel, in Kilchberg ZH, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Remo, von Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Martin Georg, von Zürich, in Kilchberg ZH, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeschlimann, Bernadette, von Heimiswil, in Kilchberg ZH, Mitglied des Stiftungsrates und stellvertretende Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates und Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vögeli, Peter, von Fraubrunnen, in Bellikon, Mitglied des Stiftungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zauggenried, Mitglied des Stiftungsrates und stellvertretender Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5772098, Commercial Registry Office Zurich, (20)
auxilium Stiftung Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, CH-020.7.000.570-0, Stiftung (SHAB Nr. 167 vom 29.08.2008, S. 17, Publ. 4629786).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forrer, Dr. Hans-Ulrich, von Winterthur und Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgisser, Bernhard, von Kilchberg ZH und Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welti, Andreas, von Adliswil, in Kilchberg ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Groh, Jean-Marc, von Kilchberg ZH und Basel, in Kilchberg ZH, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögeli, Peter, von Zauggenried, in Bellikon, Mitglied des Stiftungsrates und stellvertretender Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Remo, von Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.