Reports for Eric gen. Erich Moser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Eric gen. Erich Moser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005052110, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
IMPES AG, in Beringen, CHE-101.748.840, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2009, S.18, Publ. 5156184).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Erich, von Neuhausen am Rheinfall, in Beringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Özcelebi, Engin, von Arbon, in Frasnacht (Arbon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1480935, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Moser Group AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-109.704.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2013, Publ. 7014784).
Firma neu:
Moser Group AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.04.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Eric, von Neuhausen am Rheinfall, in Beringen, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Unterschrift zu zweien];
Born, Dr. Christoph, von Bannwil, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Unterschrift zu zweien].
Publication number: 7114796, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Moser Watch Holding AG, in Neuhausen am Rheinfall, CH-290.3.017.622-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 18.10.2012, S. 0, Publ. 6895232).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Erich genannt Eric, von Neuhausen am Rheinfall, in Beringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuber, Christof Alexander, von Birmensdorf ZH, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Unterschrift zu zweien];
Meylan, Edouard Georges Alain, von Le Chenit, in Rolle, Direktor, mit Unterschrift zu zweien.