Reports for Andreas Peter Moser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Andreas Peter Moser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005508657, Commercial Registry Office Zug, (170)
Obeya Digital Solutions GmbH, in Risch, CHE-495.682.428, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2021, Publ. 1005256540).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auf der Maur, Michael Andreas, von Eriswil, in Risch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schindler, Marco, von Knonau, in Knonau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Andreas Peter, von Besenbüren, in Lauerz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Renggli, Luzia, von Doppleschwand, in Stühlingen (DE), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005256540, Commercial Registry Office Zug, (170)
Obeya Digital Solutions GmbH, in Risch, CHE-495.682.428, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2020, Publ. 1004942614).
Domizil neu:
Holzhäusernstrasse 32A, 6343 Rotkreuz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Andreas Peter, von Besenbüren, in Lauerz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Diessenhofen].
Publication number: HR01-1004942614, Commercial Registry Office Zug, (170)
Obeya Digital Solutions GmbH (Obeya Digital Solutions Sàrl) (Obeya Digital Solutions LLC), in Risch, CHE-495.682.428, Schlumpfenhof 1, 6343 Holzhäusern ZG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.07.2020.
Zweck:
Erbringung von Beratungsleistungen aller Art für privatwirtschaftliche, öffentlich rechtlich, gemeinnützige und andere Organisationen sowie Erbringung damit verbundener Dienstleistungen im ln- und Ausland, Handel mit Gütern aller Art sowie Erbringung damit verbundener Dienstleistungen im ln- und Ausland, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Information Technology (IT) sowie Handel mit und Herstellung von Soft- und Hardware im In- und Ausland, Beratung, Konzeption, Design, Realisierung und Betreuung von Internet- und Multimedia-Projekten sowie Erbringung damit verbundener Dienstleistungen im in- und Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 30.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Auf der Maur, Michael Andreas, von Eriswil, in Risch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Moser, Andreas Peter, von Besenbüren, in Diessenhofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schindler, Marco, von Knonau, in Knonau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.