Reports for Godfrey Morrell
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Godfrey Morrell
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2953250, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Abraxas Technologies AG, in Zürich, CH-020.3.020.736-3, Personalvermittlung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2004, S. 22, Publ. 2117366).
Statutenänderung:
19.07.2005.
Firma neu:
Vedior Holding Switzerland AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Vedior Holding Switzerland SA) (Vedior Holding Switzerland Ltd).
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung sowie die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann im übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, eingeschlossen die Gewährung von Darlehen an Aktionäre und Unternehmungen, an denen sie Beteiligungen hält. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Peter, von Zürich und Siblingen, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morrell, Godfrey, britischer Staatsangehöriger, in Surrey (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pierik, Antonius, niederländischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Adamis AG, in Z ü r i c h, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 31.08.1998, S. 5999).
Statutenänderung:
22.12.1998, 5.03.1999.
Firma neu:
Abraxas Technologies AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Abraxas Technologies SA) (Abraxas Technologies Ltd.).
Domizil neu:
Talacker 50,8001 Zürich.
Zweck neu:
Personalvermittlung sowie Personalverleih innerhalb der Schweiz und ins Ausland, insbesondere von Spezialisten im Bereich der Informationstechnologie etc., sowie Erbringen von sämtlichen damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen;
dies beinhaltet auch die temporäre sowie volle Anstellung von Spezialisten für Projekte, die sich aus dem Geschäft der Gesellschaft mit ihren Kunden ergeben;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Peter, von Zürich und Siblingen, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Morrell, Godfrey, britischer Staatsangehöriger, in Surrey (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Preisig, Armin, von Schwellbrunn, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.